Hanes ariannol ROYAL SOCIETY OF TROPICAL MEDICINE AND HYGIENE
Rhif yr elusen: 1146162
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £342.30k | £1.27m | £1.02m | £1.36m | £1.56m | |
|
Cyfanswm gwariant | £738.57k | £1.54m | £1.25m | £1.59m | £1.62m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £150.00k | £587.75k | £813.25k | £926.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £19.46k | £657.73k | £79.20k | £240.56k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £0 | £0 | £0 | £1.45k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £1.17m | £302.19k | £1.22m | £1.24m | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £79.04k | £58.43k | £62.57k | £77.68k | |
|
Incwm - Arall | N/A | £3.01k | £4.38k | £723 | £252 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £2.05k | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £1.53m | £1.24m | £1.59m | £1.62m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £7.35k | £7.06k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £0 | £35.57k | £8.22k | £12.41k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £7.35k | £7.06k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.