ymddiriedolwyr ROYAL SOCIETY OF TROPICAL MEDICINE AND HYGIENE
Rhif yr elusen: 1146162
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
16 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Gail Jewell Gretel Davey | Cadeirydd | 21 September 2020 |
|
|
||||
Wendy Harrison | Ymddiriedolwr | 28 September 2023 |
|
|
||||
Professor Margaret Gyapong | Ymddiriedolwr | 23 June 2023 |
|
|
||||
Professor Olaoluwa Pheabian Akinwale | Ymddiriedolwr | 11 October 2022 |
|
|
||||
Dr Said Addallah Jongo MD MMed | Ymddiriedolwr | 07 October 2021 |
|
|
||||
Dr Buddha Basnyat | Ymddiriedolwr | 07 October 2021 |
|
|
||||
Dr George Varghese | Ymddiriedolwr | 07 October 2021 |
|
|
||||
Dr Pramod Chandra Samantaray | Ymddiriedolwr | 07 October 2021 |
|
|
||||
Dr Olufemi Adewole Adewole | Ymddiriedolwr | 07 October 2021 |
|
|
||||
Dr Yusuff Adegboyega Yusuff FRSPH MPH | Ymddiriedolwr | 07 October 2021 |
|
|
||||
Dr Bridget Wills | Ymddiriedolwr | 21 September 2020 |
|
|
||||
Timothy Hazell | Ymddiriedolwr | 21 September 2020 |
|
|
||||
Professor David Mabey CBE | Ymddiriedolwr | 17 September 2019 |
|
|
||||
Dr james whitworth | Ymddiriedolwr | 19 September 2018 |
|
|
||||
sarah rafferty | Ymddiriedolwr | 19 September 2018 |
|
|
||||
Simon Renny Bush | Ymddiriedolwr | 25 September 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.