ymddiriedolwyr GILLINGHAM FOODBANK
Rhif yr elusen: 1146565
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HANNAH GIBBONS | Cadeirydd | 29 February 2012 |
|
|
||||
Simon Vivian Chase | Ymddiriedolwr | 13 May 2024 |
|
|
||||
Neil Ian MacBean | Ymddiriedolwr | 13 March 2024 |
|
|
||||
Sheela Vishnu Upton | Ymddiriedolwr | 20 November 2023 |
|
|
||||
ALISTAIR WILLIAM ANGUS | Ymddiriedolwr | 20 February 2023 |
|
|
||||
Clive Roy Ozzard | Ymddiriedolwr | 18 October 2021 |
|
|
||||
Robert Philip Rickards | Ymddiriedolwr | 29 February 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.