Hanes ariannol MIDAYE SOMALI DEVELOPMENT NETWORK

Rhif yr elusen: 1148304
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £493.40k £721.88k £736.46k £855.61k £838.88k
Cyfanswm gwariant £549.83k £636.59k £625.95k £798.16k £1.03m
Incwm o gontractau'r llywodraeth £142.35k £28.00k £28.00k £28.00k £29.40k
Incwm o grantiau'r llywodraeth £80.53k £222.90k £290.89k £314.96k £339.93k
Incwm o roddion a chymynroddion N/A £745 £63.68k £450 £87.89k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A £0 £675 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A £721.06k £671.86k £851.86k £742.35k
Incwm - Gwaddolion N/A £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad N/A £72 £247 £3.29k £8.63k
Incwm - Arall N/A £0 £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion N/A £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A £606.21k £609.41k £780.40k £1.02m
Gwariant - Ar godi arian N/A £30.38k £16.55k £17.76k £13.28k
Gwariant - Llywodraethu N/A £5.24k £6.05k £6.12k £3.15k
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall N/A £0 £0 £0 £0