Hanes ariannol HAYLING ISLAND BAPTIST CHURCH

Rhif yr elusen: 1146412
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (10 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £38.48k £33.02k £44.31k £124.47k £69.97k
Cyfanswm gwariant £3.90k £11.70k £14.93k £14.84k £49.37k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A £6.10k £5.00k