Hanes ariannol FRIENDS OF EVINGTON
Rhif yr elusen: 1148649
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2018 | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £35.66k | £12.23k | £8.69k | £24.25k | £6.35k | |
|
Cyfanswm gwariant | £16.32k | £11.24k | £11.04k | £10.42k | £11.47k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £400 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £400 | £2.40k | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.