Hanes ariannol BRITISH ASSOCIATION FOR SEXUAL HEALTH AND HIV

Rhif yr elusen: 1148196
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023 31/07/2024
Cyfanswm Incwm Gros £510.56k £479.51k £714.15k £755.98k £841.09k
Cyfanswm gwariant £495.26k £476.56k £647.11k £758.10k £1.23m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £163 N/A £7 £1 £5.00k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 N/A £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £459.23k N/A £683.56k £701.01k £791.15k
Incwm - Gwaddolion £0 N/A £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £51.17k N/A £30.58k £54.96k £44.94k
Incwm - Arall £0 N/A £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 N/A £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £495.26k N/A £647.11k £758.10k £1.19m
Gwariant - Ar godi arian £0 N/A £0 £0 £43
Gwariant - Llywodraethu £0 N/A £30.41k £0 £10.10k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 N/A £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 N/A £0 £0 £43
Gwariant - Arall £0 N/A £0 £0 £39.35k