Ymddiriedolwyr BRITISH ASSOCIATION FOR SEXUAL HEALTH AND HIV
Rhif yr elusen: 1148196

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
17 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Anne Oliver | Ymddiriedolwr | 26 January 2024 |
|
|
||||
Hasan Mohammed | Ymddiriedolwr | 26 January 2024 |
|
|
||||
Dr Kajal Verma | Ymddiriedolwr | 26 January 2024 |
|
|
||||
Joshua Anderson | Ymddiriedolwr | 26 January 2024 |
|
|
||||
Dr Cara Saxon | Ymddiriedolwr | 26 January 2024 |
|
|
||||
Dr Katarina Prime | Ymddiriedolwr | 26 January 2024 |
|
|
||||
Jodie Crossman | Ymddiriedolwr | 13 January 2023 |
|
|
||||
Dr Michael Rayment | Ymddiriedolwr | 13 January 2023 |
|
|
||||
Dr Christopher Ward | Ymddiriedolwr | 07 January 2022 |
|
|
||||
Professor Matthew David Phillips | Ymddiriedolwr | 07 January 2022 |
|
|
||||
Dr Sophia Brady | Ymddiriedolwr | 07 January 2022 |
|
|
||||
Dr Rona Elaine MacDonald | Ymddiriedolwr | 07 January 2022 |
|
|
||||
Hubert Ansell Clarke | Ymddiriedolwr | 07 January 2022 |
|
|
||||
Dr Matthew Christopher Stuart Grundy-Bowers | Ymddiriedolwr | 07 January 2022 |
|
|
||||
Professor Claudia Estcourt | Ymddiriedolwr | 08 January 2021 |
|
|
||||
Dr David Phillips | Ymddiriedolwr | 10 January 2020 |
|
|
||||
Dr Claire Dewsnap | Ymddiriedolwr | 07 September 2018 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.