HEBRON CHURCH TRUST (WARRINGTON)

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The charity carries out a number of activities to advance the Christian faith in accordance with the Statement of Beliefs in such ways and in such parts of Warrington and the surrounding areas as the Trustees from time to time may think fit. This involves reaching and benefiting people of different ages and social backgrounds and providing material and spiritual support.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 May 2024
Pobl

11 Ymddiriedolwyr
4 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Cyllid Arall
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Warrington
Llywodraethu
- 22 Mai 2012: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOHN CULLETON | Cadeirydd | 08 May 2012 |
|
|
||||
David Atkinson | Ymddiriedolwr | 01 March 2020 |
|
|||||
Jason Anderton | Ymddiriedolwr | 01 March 2020 |
|
|
||||
Steven Cartledge | Ymddiriedolwr | 01 March 2020 |
|
|
||||
John Callister | Ymddiriedolwr | 01 March 2020 |
|
|
||||
Leland Jennings | Ymddiriedolwr | 01 March 2018 |
|
|
||||
DAVID WHITCHER | Ymddiriedolwr | 08 May 2012 |
|
|
||||
DAVID LAWRINSON | Ymddiriedolwr | 08 May 2012 |
|
|
||||
JONATHAN ALDERSLEY | Ymddiriedolwr | 08 May 2012 |
|
|
||||
COLIN LANCASHIRE | Ymddiriedolwr | 08 May 2012 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/05/2020 | 31/05/2021 | 31/05/2022 | 31/05/2023 | 31/05/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £31.03k | £33.37k | £33.87k | £39.65k | £39.81k | |
|
Cyfanswm gwariant | £29.43k | £32.47k | £32.57k | £40.79k | £28.13k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2024 | 28 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2024 | 28 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2023 | 06 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2023 | 06 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2022 | 10 Chwefror 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2022 | 10 Chwefror 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2021 | 03 Mawrth 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2021 | 03 Mawrth 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2020 | 17 Mawrth 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2020 | 17 Mawrth 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 01 MAR 2012
Gwrthrychau elusennol
3.2 THE OBJECTS OF THE TRUST ARE FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC: 3.2.1 TO ADVANCE THE CHRISTIAN FAITH IN ACCORDANCE WITH THE STATEMENT OF BELIEFS IN SUCH WAYS AND IN SUCH PARTS OF THE WORLD AS THE TRUSTEES FROM TIME TO TIME MAY THINK FIT; 3.2.2 TO RELIEVE SICKNESS OR FINANCIAL HARDSHIP OR TO PROMOTE AND PRESERVE GOOD HEALTH BY THE PROVISION OF FUNDS, GOODS OR SERVICES OF ANY KIND, INCLUDING THROUGH THE PROVISION OF COUNSELLING AND SUPPORT IN SUCH PARTS OF THE WORLD AS THE TRUSTEES FROM TIME TO TIME MAY THINK FIT; AND 3.2.3 TO ADVANCE EDUCATION IN SUCH WAYS AND IN SUCH PARTS OF THE WORLD AS THE TRUSTEES FROM TIME TO TIME MAY THINK FIT.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
16 COSSACK AVENUE
WARRINGTON
WA2 9PB
- Ffôn:
- 01925790107
- E-bost:
- jaldersley@butcher-barlow.co.uk
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window