WESTERN SUSSEX RIVERS TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Western Sussex Rivers Trust (WSRT) is dedicated to the environmental protection and enhancement of the Western Rother, the Arun and Western Streams including their tributaries. WSRT works with local people & communities, farmers, landowners and the statutory bodies to conserve and improve local rivers.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £68,887 o 4 grant(iau) llywodraeth
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
200 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Dwyrain Sussex
- Gorllewin Sussex
- Hampshire
- Surrey
Llywodraethu
- 28 Mai 2012: Cofrestrwyd
- ARRT (Enw gwaith)
- THE ARUN & ROTHER RIVERS TRUST (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHARLIE BAKER LVO | Cadeirydd | 30 April 2012 |
|
|
||||
Sian MacLeod | Ymddiriedolwr | 30 April 2024 |
|
|
||||
Andrew Lee | Ymddiriedolwr | 19 March 2024 |
|
|
||||
Nicholas Stewart Cross | Ymddiriedolwr | 20 September 2023 |
|
|
||||
David Cooper | Ymddiriedolwr | 28 July 2023 |
|
|
||||
DAVID GREEN | Ymddiriedolwr | 26 April 2021 |
|
|
||||
DAVE BROWN | Ymddiriedolwr | 30 April 2012 |
|
|
||||
TONY WHITBREAD | Ymddiriedolwr | 30 April 2012 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £118.59k | £204.14k | £198.66k | £398.35k | £284.52k | |
|
Cyfanswm gwariant | £115.67k | £144.43k | £174.07k | £158.25k | £254.16k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £86.01k | £61.18k | £156.05k | £66.14k | £68.89k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 14 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 14 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 31 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 31 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 14 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 14 Tachwedd 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 21 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 21 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 04 Tachwedd 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 04 Tachwedd 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 15 JUN 2011 AS AMENDED ON 17 JUL 2024 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 09 SEP 2024
Gwrthrychau elusennol
1) TO CONSERVE, PROTECT, RESTORE AND IMPROVE THE RIVERS, STREAMS AND OTHER WATERBODIES OF THE ARUN AND WESTERN ROTHER CATCHMENTS AND OTHER RIVERS AND TRIBUTARIES IN SUSSEX AND ELSEWHERE IN THE ENVIRONMENT AGENCY'S SOUTH EAST REGION AS MAY BE DEEMED APPROPRIATE FOR THE ADVANCEMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION OR IMPROVEMENT FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC. 2) TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC, OR ANY ASSOCIATION, INSTITUTION, VOLUNTARY ORGANISATION, COMPANY, LOCAL AUTHORITY, ADMINISTRATIVE OR GOVERNMENTAL AGENCY OR PUBLIC BODY OR REPRESENTATIVE BODY IN: (A) THE UNDERSTANDING OF RIVERS, RIVER CORRIDORS AND RIVER CATCHMENTS, INCLUDING THEIR FAUNA, FLORA, BIODIVERSITY, ECONOMIC OR SOCIAL ACTIVITY AND RIVER CATCHMENT B) THE NEED FOR, AND BENEFITS OF, CONSERVATION, PROTECTION, REHABILITATION AND IMPROVEMENT OF AQUATIC ENVIRONMENTS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Walnut Tree Yard
Lower Street
Fittlewoth
RH20 1JE
- Ffôn:
- 01798 869899
- E-bost:
- info@wsrt.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window