Hanes ariannol MIDDLE EASTERN WOMEN AND SOCIETY ORGANISATION

Rhif yr elusen: 1150129
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £76.24k £193.41k £267.62k £279.58k £189.82k
Cyfanswm gwariant £64.33k £105.30k £163.80k £218.33k £270.91k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £14.78k £19.66k £58.15k £61.07k £45.31k