Ymddiriedolwyr MIDDLE EASTERN WOMEN AND SOCIETY ORGANISATION
Rhif yr elusen: 1150129

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ghislaine Marie Line Gaspais Marco | Cadeirydd | 01 March 2021 |
|
|
||||
Mercyline Ndeti | Ymddiriedolwr | 17 January 2025 |
|
|
||||
Ellena Vacchelli | Ymddiriedolwr | 17 January 2025 |
|
|
||||
Thelma Foulds | Ymddiriedolwr | 13 February 2023 |
|
|
||||
Maria Stephanie Sookias | Ymddiriedolwr | 01 March 2021 |
|
|
||||
Cordelia Mayfield | Ymddiriedolwr | 30 January 2015 |
|
|
||||
Behnaz Fatherazi | Ymddiriedolwr | 24 March 2014 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.