Hanes ariannol ROTHERHAM PARENTS FORUM LIMITED

Rhif yr elusen: 1147969
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023 31/07/2024
Cyfanswm Incwm Gros £177.55k £294.85k £564.26k £513.02k £629.82k
Cyfanswm gwariant £202.03k £248.72k £407.13k £538.35k £550.63k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £25.00k £33.33k £289.56k £295.03k £337.79k
Incwm o grantiau'r llywodraeth £45.00k £61.18k £188.83k £70.74k £209.73k
Incwm o roddion a chymynroddion N/A N/A £3.45k £4.18k £0
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A N/A £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A N/A £560.82k £508.84k £629.82k
Incwm - Gwaddolion N/A N/A £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad N/A N/A £0 £0 £0
Incwm - Arall N/A N/A £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion N/A N/A £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A N/A £403.15k £533.66k £545.52k
Gwariant - Ar godi arian N/A N/A £3.98k £4.69k £5.11k
Gwariant - Llywodraethu N/A N/A £0 £1.65k £0
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A N/A £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A N/A £0 £0 £0
Gwariant - Arall N/A N/A £0 £0 £0