Hanes ariannol THE MENTOR RING
Rhif yr elusen: 1149605
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £55.87k | £85.22k | £94.53k | £73.90k | £114.35k | |
|
Cyfanswm gwariant | £51.65k | £55.08k | £70.61k | £81.15k | £104.31k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £2.00k | £17.00k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £4.32k | N/A | £2.00k | £17.00k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.