Hanes ariannol AGE UK BERKSHIRE

Rhif yr elusen: 1146462
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £874.32k £634.13k £839.49k £942.51k £1.74m
Cyfanswm gwariant £594.73k £542.28k £566.49k £837.23k £1.06m
Incwm o gontractau'r llywodraeth £516.63k N/A £248.00k £597.84k £839.41k
Incwm o grantiau'r llywodraeth £33.28k £562.99k N/A £27.18k £21.90k
Incwm o roddion a chymynroddion £290.06k £52.44k £295.03k £14.82k £543.27k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £16.00k £0 £0 £118 £73
Incwm - Weithgareddau elusennol £549.91k £562.99k £520.97k £897.82k £1.14m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £18.35k £18.70k £23.50k £29.53k £42.07k
Incwm - Arall £0 £0 £0 £225 £10.23k
Incwm - Cymynroddion £275.48k £35.80k £240.85k £500 £533.32k
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £589.45k £542.28k £558.61k £829.10k £1.05m
Gwariant - Ar godi arian £0 £0 £7.88k £8.12k £9.22k
Gwariant - Llywodraethu £0 £0 £0 £10.28k £19.02k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £7.88k £8.12k £9.22k
Gwariant - Arall £5.27k £0 £0 £0 £0