Hanes ariannol EFFECTIVE VENTURES FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1149828
Rhybudd rheoleiddiol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £14.25m | £15.52m | £18.64m | £140.57m | £61.96m | |
|
Cyfanswm gwariant | £7.61m | £8.59m | £14.12m | £79.21m | £58.30m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £14.18m | £15.02m | £18.64m | £140.08m | £61.24m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £70.75k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £137.58k | £39.72k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.67k | £35.63k | £34.08k | £292.24k | £166.33k | |
|
Incwm - Arall | £4.18k | £325.67k | £0 | £202.00k | £547.83k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £7.61m | £8.59m | £14.12m | £79.21m | £54.96m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £42.99k | £821.36k | £21.43k | £184.31k | £69.15k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £5.64m | £3.50m | £7.04m | £38.36m | £15.39m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £3.34m |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.