Hanes ariannol BARNETT WOOD PRE SCHOOL
Rhif yr elusen: 1146378
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £178.18k | £214.06k | £247.12k | £270.00k | £295.14k | |
|
Cyfanswm gwariant | £175.33k | £207.03k | £214.69k | £259.86k | £281.70k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £119.32k | £145.07k | £150.58k | £156.28k | £137.35k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £1.96k | £9.59k | £7.35k | £25.81k | £25.12k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.