ymddiriedolwyr THE MITIE FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1148858
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ommasalma Shah | Cadeirydd | 31 May 2023 |
|
|
||||
Michael Thomas Gibson | Ymddiriedolwr | 26 September 2022 |
|
|
||||
Andrew John Eastwood | Ymddiriedolwr | 20 May 2021 |
|
|
||||
Navinder Singh Kalley | Ymddiriedolwr | 20 May 2021 |
|
|
||||
Jasmine Hudson | Ymddiriedolwr | 25 February 2020 |
|
|
||||
Rebecca Faulkiner | Ymddiriedolwr | 23 November 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.