Hanes ariannol LINDEN HALL COMMUNITY CENTRE LIMITED
Rhif yr elusen: 1148428
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £115.17k | £115.26k | £160.16k | £129.17k | £150.79k | |
|
Cyfanswm gwariant | £107.83k | £112.02k | £131.76k | £126.45k | £162.75k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £14.99k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £14.99k | N/A | £34.82k | £25.00k | £63.15k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.