Hanes ariannol BOX OF TRICKS THEATRE COMPANY

Rhif yr elusen: 1146483
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 05/04/2020 05/04/2021 05/04/2022 05/04/2023 05/04/2024
Cyfanswm Incwm Gros £173.62k £52.78k £213.43k £179.17k £109.08k
Cyfanswm gwariant £128.65k £73.79k £222.93k £202.25k £129.62k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £75.68k £18.35k £77.09k £66.50k N/A