WARWICK METHODIST CHURCH

Rhif yr elusen: 1147912
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Bringing the Love of Christ to all by: Holding regular acts of worship open to all Providing sacred space for prayer & contemplation Teaching through sermons, courses & small groups Pastoral work including visiting the sick & bereaved Promoting Christianity through events & services Providing senior citizens' lunch & film clubs, meetings & social groups with a Christian ethos open to all

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2024

Cyfanswm incwm: £58,650
Cyfanswm gwariant: £54,726

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Swydd Warwig

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 02 Gorffennaf 2012: Previously excepted registration
Math o sefydliad:
Previously excepted
Enwau eraill:
  • NORTHGATE METHODIST CHURCH, WARWICK (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

23 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Rev Sally Ann Jones BMus,PCGE, Cadeirydd 01 September 2021
SOUTH WARWICKSHIRE METHODIST CIRCUIT
Derbyniwyd: Ar amser
JANET TYRRELL Ymddiriedolwr 01 September 2024
Dim ar gofnod
JANE BROOKE Ymddiriedolwr 01 September 2024
Dim ar gofnod
Sylvia Mary Fair Ymddiriedolwr 12 December 2023
Dim ar gofnod
Janet Shaw Ymddiriedolwr 12 December 2023
Dim ar gofnod
Kenneth Hayward Ymddiriedolwr 01 May 2021
SOUTH WARWICKSHIRE METHODIST CIRCUIT
Derbyniwyd: Ar amser
Stephen Timothy Conway Ymddiriedolwr 22 October 2020
Dim ar gofnod
Rev Dr Iain M Ballard Ymddiriedolwr 01 September 2020
Dim ar gofnod
Julie Deborah Barr B.E.D. Ymddiriedolwr 05 August 2020
Dim ar gofnod
Janice Ann Witham Ymddiriedolwr 01 September 2019
Dim ar gofnod
Sheila Mary Sarson Ymddiriedolwr 01 September 2019
Dim ar gofnod
Elizabeth Anne Reid Ymddiriedolwr 01 May 2019
Dim ar gofnod
Gael Conway Ymddiriedolwr 01 January 2018
Dim ar gofnod
SARAH RACHEL JONES B A Hons Ymddiriedolwr 01 September 2016
Dim ar gofnod
NOLA ANN TOLLEY Ymddiriedolwr 05 December 2014
Dim ar gofnod
MARTIN JOHN ELLIS Ymddiriedolwr 01 November 2014
Dim ar gofnod
CHRISTINE JANET FELL BED Ymddiriedolwr 07 March 2014
Dim ar gofnod
CYNTHIA WEBB Ymddiriedolwr 12 June 2012
Dim ar gofnod
ANNE ELIZABETH OLIVER Ymddiriedolwr 12 June 2012
SOUTH WARWICKSHIRE METHODIST CIRCUIT
Derbyniwyd: Ar amser
TREVOR WILLS FCA Ymddiriedolwr 12 June 2012
SOUTH WARWICKSHIRE METHODIST CIRCUIT
Derbyniwyd: Ar amser
David James Witham Ymddiriedolwr 12 June 2012
SOUTH WARWICKSHIRE METHODIST CIRCUIT
Derbyniwyd: Ar amser
Trevor John Blades Ymddiriedolwr 12 June 2012
Dim ar gofnod
ELAINE MARGARET CROSS Ymddiriedolwr 12 June 2012
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £53.78k £46.32k £48.65k £62.68k £58.65k
Cyfanswm gwariant £68.59k £47.84k £54.29k £78.08k £54.73k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2024 24 Ionawr 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2024 24 Ionawr 2025 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2023 13 Ionawr 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2023 13 Ionawr 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2022 11 Ionawr 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2022 11 Ionawr 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2021 30 Tachwedd 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2021 30 Tachwedd 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2020 18 Chwefror 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2020 18 Chwefror 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Northgate Methodist Church
Barrack Street
WARWICK
CV34 4TH
Ffôn:
01926740846