Hanes ariannol AP Cymru

Rhif yr elusen: 1148010
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (73 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £112.57k £231.06k £56.49k £94.47k £152.69k
Cyfanswm gwariant £75.90k £108.70k £124.96k £120.63k £166.47k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £20.00k £47.93k £6.85k £29.00k £16.05k