AP Cymru

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Our charity directly supports families going through and following their child's Autism diagnosis (and co-morbid conditions)
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £16,050 o 2 grant(iau) llywodraeth
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
32 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Anabledd
- Pobl Ag Anableddau
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 30 Hydref 2018: y derbyniwyd cronfeydd gan 1107162 CELEBRATE THE CHILDREN UK
- 09 Gorffennaf 2012: Cofrestrwyd
- AP CYMRU (Enw gwaith)
- AUTISM PUZZLES (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samantha Marie Gately | Ymddiriedolwr | 01 June 2024 |
|
|
||||
Tracey Jayne Kearns | Ymddiriedolwr | 19 May 2024 |
|
|
||||
Robert Firth | Ymddiriedolwr | 16 February 2024 |
|
|
||||
Rebecca Louise Lewis-Champan | Ymddiriedolwr | 01 October 2020 |
|
|
||||
ASHLIE LEWIS | Ymddiriedolwr | 11 April 2012 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £112.57k | £231.06k | £56.49k | £94.47k | £152.69k | |
|
Cyfanswm gwariant | £75.90k | £108.70k | £124.96k | £120.63k | £166.47k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £20.00k | £47.93k | £6.85k | £29.00k | £16.05k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 14 Ebrill 2025 | 73 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR |
31 Mawrth 2024
(Mae'r cyfrifon |
14 Ebrill 2025 | 73 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 22 Mawrth 2024 | 51 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 22 Mawrth 2024 | 51 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 28 Chwefror 2023 | 28 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 28 Chwefror 2023 | 28 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 28 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 28 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 18 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 18 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 05 MAR 2012 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 21/06/2012 as amended on 01 Apr 2019
Gwrthrychau elusennol
THE CHARITY’S OBJECTS (“OBJECTS”) ARE SPECIFICALLY RESTRICTED TO THE FOLLOWING FOR THE PUBLIC BENEFIT:- THE RELIEF OF NEED OF PARENTS AND CARERS THROUGH THE PROVISION OF SUPPORT DURING AND FOLLOWING A DIAGNOSIS OF AUTISTIC SPECTRUM DISORDER AND RELATED CONDITIONS; AND TO PROMOTE AND PROTECT GOOD HEALTH BY RAISING AWARENESS OF AUTISTIC SPECTRUM DISORDER AND RELATED CONDITIONS AND TO SHARE INFORMATION ABOUT THEM.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Unit 11
Glan-y-Llyn Industrial Estate
Cardiff Road
Glan-y-Llyn
Taffs Well
CARDIFF
- Ffôn:
- 02920810786
- E-bost:
- enquiries@apcymru.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window