Hanes ariannol THE AFRICA TRUST
Rhif yr elusen: 1147666
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £996.42k | £1.35m | £1.19m | £1.64m | £1.74m | |
|
Cyfanswm gwariant | £946.75k | £1.34m | £1.21m | £1.66m | £1.87m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £1.35m | £1.19m | £1.64m | £1.74m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £996.42k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £925.08k | £1.30m | £1.16m | £1.66m | £1.87m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £6.30k | £150 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £5.39k | £5.90k | £5.90k | £6.22k | £10.18k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £919.70k | £1.30m | £1.15m | £1.60m | £1.81m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £21.66k | £31.08k | £48.89k | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.