MARKET SECURITIES CHARITABLE FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The objectives of the Charity are in the UK and Overseas: - to support children in poverty - to support high impact charities in the areas of education, enterprise & health - to support charities in the fields of medical research, environmental projects, child support, medical support, education, relief of poverty and general support to the under-privileged
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Llundain Fwyaf
- Ffrainc
- Senegal
- Unol Daleithiau
Llywodraethu
- 23 Mawrth 2012: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLIVER KOPF | Ymddiriedolwr | 15 March 2012 |
|
|
||||
ALAIN FELLOUS | Ymddiriedolwr | 15 March 2012 |
|
|
||||
KAMAL HAIDER | Ymddiriedolwr | 15 March 2012 |
|
|
||||
JOHN BARR | Ymddiriedolwr | 15 March 2012 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £6.05k | £19.42k | £491 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.86k | £19.16k | £2.64k | £2.91k | £2.85k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 05 Chwefror 2025 | 5 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 17 Ionawr 2025 | 352 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 17 Ionawr 2025 | 717 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 20 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 14 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 14 MAR 2012
Gwrthrychau elusennol
FOR ANY PURPOSES WHICH ARE CHARITABLE IN THE LAW OF ENGLAND AND WALES FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC BUT IN PARTICULAR A) SUPPORTING CHILDREN IN POVERTY BOTH IN THE UK AND OVERSEAS B) SUPPORTING HIGH IMPACT CHARITIES IN THE AREAS OF EDUCATION ENTERPRISE & HEALTH BOTH IN THE UK AND OVERSEAS C) SUPPORTING CHARITIES IN THE FIELDS OF MEDICAL RESEARCH ENVIROMENTAL PROJECTS CHILD SUPPORT MEDICAL SUPPORT EDUCATION RELIEF OF POVERTY AND GENERALLY TO SUPPORT THE UNDERPRIVILEGED BOTH IN THE UK AND OVERSEAS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
7F NORTH BUILDING
55 BAKER STREET
LONDON
W1U 8EW
- Ffôn:
- 02071500766
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window