Hanes ariannol BROWNSEA ISLAND SCOUT & GUIDE HERITAGE TRUST
Rhif yr elusen: 1146810
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (208 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 28/02/2019 | 29/02/2020 | 28/02/2021 | 28/02/2022 | 28/02/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £44.71k | £36.62k | £1.38k | £5.90k | £34.64k | |
|
Cyfanswm gwariant | £22.76k | £21.49k | £17.55k | £20.22k | £23.01k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.