Hanes ariannol MERSEY SCHOOL OF ANAESTHESIA
Rhif yr elusen: 1149165
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (104 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £582.65k | £553.25k | £148.42k | £182.17k | £284.49k | |
|
Cyfanswm gwariant | £531.90k | £514.03k | £219.32k | £229.79k | £344.89k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £569.63k | £538.62k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £13.01k | £14.64k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £517.36k | £501.88k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £14.54k | £12.15k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £5.70k | £5.70k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £23.69k | £35.05k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.