Hanes ariannol THE LIBERAL CATHOLIC CHURCH GRAIL COMMUNITY

Rhif yr elusen: 1156934
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 29/02/2020 28/02/2021 28/02/2022 28/02/2023 29/02/2024
Cyfanswm Incwm Gros £61.66k £45.69k £62.29k £33.41k £34.31k
Cyfanswm gwariant £53.72k £45.26k £61.77k £43.76k £23.46k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A