CVS BRENT

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
-Consulting the local sector and residents in empowering them to influence strategy, policy and decision-making -Bespoke fundraising training, advice, information and guidance -Governance and planning advice and support -Themed events -Networking and Representation -Online capacity building services with training on accessing those services -Developing partnerships
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £194,500 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Brent
Llywodraethu
- 09 Mai 2012: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rajesh Makwana | Ymddiriedolwr | 24 February 2021 |
|
|||||
Christopher Ronald Murray | Ymddiriedolwr | 05 December 2019 |
|
|
||||
NORMA HOYTE | Ymddiriedolwr | 26 November 2015 |
|
|
||||
Emad Al-Ebadi | Ymddiriedolwr | 26 November 2015 |
|
|
||||
SANDRA KABIR | Ymddiriedolwr | 20 April 2012 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £294.77k | £356.39k | £715.70k | £524.43k | £324.34k | |
|
Cyfanswm gwariant | £407.09k | £318.91k | £679.61k | £386.47k | £414.16k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £80.00k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £81.00k | N/A | £257.99k | N/A | £194.50k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | £12.64k | £25.50k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | £703.06k | £382.79k | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | £0 | £116.14k | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | £679.61k | £378.07k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | £0 | £8.40k | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | £3.60k | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | £0 | £0 | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 29 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 29 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 31 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 31 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 27 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 27 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 01 Chwefror 2022 | 1 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 01 Chwefror 2022 | 1 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 31 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 31 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 04/11/2011
Gwrthrychau elusennol
THE CHARITY'S OBJECTS (THE OBJECTS) ARE: (1) TO PROMOTE ANY CHARITABLE PURPOSES FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC, PRINCIPALLY BUT NOT EXCLUSIVELY IN THE LOCAL GOVERNMENT AREA OF BRENT AND ITS ENVIRONS (HEREINAFTER CALLED THE "AREA OF BENEFIT") AND, IN PARTICULAR, BUILD THE CAPACITY OF THIRD SECTOR ORGANISATIONS AND PROVIDE THEM WITH THE NECESSARY SUPPORT, INFORMATION AND SERVICES TO ENABLE THEM TO PURSUE OR CONTRIBUTE TO ANY CHARITABLE PURPOSE. (2) TO PROMOTE, ORGANISE AND FACILITATE CO-OPERATION AND PARTNERSHIP WORKING BETWEEN THIRD SECTOR, STATUTORY AND OTHER RELEVANT BODIES IN THE ACHIEVEMENT OF THE ABOVE PURPOSES WITHIN THE AREA OF BENEFIT. (3) FOR THE PURPOSES OF THIS ARTICLE 4: (A) "THIRD SECTOR" MEANS CHARITIES, VOLUNTARY ORGANISATIONS AND SOCIAL ENTERPRISES. (B) "CHARITIES" ARE ORGANISATIONS WHICH ARE ESTABLISHED FOR EXCLUSIVELY CHARITABLE PURPOSES IN ACCORDANCE WITH THE LAW OF ENGLAND AND WALES. (C) "VOLUNTARY ORGANISATIONS AND SOCIAL ENTERPRISES" ARE INDEPENDENT ORGANISATIONS, WHICH ARE ESTABLISHED FOR PURPOSES THAT ADD VALUE TO THE COMMUNITY AS A WHOLE, OR A SIGNIFICANT SECTION OF THE COMMUNITY, AND WHICH ARE NOT PERMITTED BY THEIR CONSTITUTION TO MAKE A PROFIT FOR PRIVATE DISTRIBUTION. VOLUNTARY ORGANISATIONS AND SOCIAL ENTERPRISES DO NOT INCLUDE LOCAL GOVERNMENT OR OTHER STATUTORY AUTHORITIES.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
SEIDs
Empire Way
WEMBLEY
London
HA9 0RJ
- Ffôn:
- 0203 011 1693
- E-bost:
- info@cvsbrent.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window