Hanes ariannol THE MITTAL FOUNDATION

Rhif yr elusen: 1146604
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (34 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £2.02m £169.19k £113.18k £16.89m £11.76m
Cyfanswm gwariant £835.07k £1.07m £385.03k £17.01m £6.72m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £1.77m N/A N/A £16.19m £10.80m
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 N/A N/A £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £0 N/A N/A £0 £0
Incwm - Gwaddolion £0 N/A N/A £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £246.93k N/A N/A £708.00k £960.07k
Incwm - Arall £0 N/A N/A £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 N/A N/A £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £835.07k N/A N/A £16.28m £5.76m
Gwariant - Ar godi arian £0 N/A N/A £0 £0
Gwariant - Llywodraethu £238.90k N/A N/A £0 £0
Gwariant - Sefydliad grantiau £596.18k N/A N/A £0 £5.76m
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 N/A N/A £0 £0
Gwariant - Arall £0 N/A N/A £731.37k £956.89k