THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST LEONARD, MIDDLETON

Rhif yr elusen: 1147214
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The charity's duties and obligations are set out in the Parochial Church Councils (Powers) Measure 1956 (as amended). The PCC has the responsibility of co-operating with the Rector and Assistant Clergy in promoting in the parish the whole mission of the Church, pastoral, evangelistic, social and ecumenical.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £361,350
Cyfanswm gwariant: £98,495

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Rochdale

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 11 Mai 2012: Previously excepted registration
Math o sefydliad:
Previously excepted
Enwau eraill:
  • ST LEONARD'S PCC, MIDDLETON (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

16 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Rev Alison Margaret Bailie Cadeirydd 14 July 2019
Dim ar gofnod
Colin Clarke Ymddiriedolwr 26 May 2024
Dim ar gofnod
Christine Crowther Ymddiriedolwr 26 May 2024
Dim ar gofnod
Rev PHILIP JOHN RAWLINGS Ymddiriedolwr 30 January 2024
ANTIOCH NETWORK MANCHESTER
Derbyniwyd: Ar amser
Gordon Leslie James Jennings Ymddiriedolwr 23 April 2023
Dim ar gofnod
Lynne Woolley Ymddiriedolwr 23 April 2023
Dim ar gofnod
Ann Connell Ymddiriedolwr 18 May 2021
Dim ar gofnod
Sarah Jennings Ymddiriedolwr 27 October 2020
Dim ar gofnod
CHRISTINE JOAN SWAILES Ymddiriedolwr 10 May 2012
Dim ar gofnod
DOROTHY MARGARET TAYLOR Ymddiriedolwr 10 May 2012
Dim ar gofnod
PHILIP JOHN HAMNETT Ymddiriedolwr 10 May 2012
Dim ar gofnod
REVD FREDA JACKSON Ymddiriedolwr 10 May 2012
Dim ar gofnod
DAVID EDWARD BROOKS Ymddiriedolwr 10 May 2012
Dim ar gofnod
KAREN HAMNETT Ymddiriedolwr 10 May 2012
Dim ar gofnod
ANDREW CHARLES SLIM Ymddiriedolwr 10 May 2012
THE METHODIST CHURCH - MANCHESTER CIRCUIT
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 307 diwrnod
MARGARET ELIZABETH SLIM BED TCERT Ymddiriedolwr 10 May 2012
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £327.25k £89.21k £72.88k £86.55k £361.35k
Cyfanswm gwariant £470.10k £120.29k £59.73k £70.02k £98.50k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £10.00k N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 21 Mehefin 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 21 Mehefin 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 18 Gorffennaf 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 18 Gorffennaf 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 16 Mehefin 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 16 Mehefin 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 03 Mehefin 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 03 Mehefin 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 28 Hydref 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 28 Hydref 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
15 WOODLANDS WAY
MIDDLETON
MANCHESTER
M24 1WL
Ffôn:
01616530993