Hanes ariannol I-PROBONO

Rhif yr elusen: 1148556
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/04/2020 30/04/2021 30/04/2022 30/04/2023 30/04/2024
Cyfanswm Incwm Gros £451.27k £716.90k £986.10k £982.03k £454.83k
Cyfanswm gwariant £319.50k £638.71k £830.51k £698.36k £475.36k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion N/A £716.90k £986.10k £982.03k N/A
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A £0 £0 £0 N/A
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A £0 £0 £0 N/A
Incwm - Gwaddolion N/A £0 £0 £0 N/A
Incwm - Buddsoddiad N/A £0 £0 £0 N/A
Incwm - Arall N/A £716.90k £0 £0 N/A
Incwm - Cymynroddion N/A £0 £0 £0 N/A
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A £638.71k £830.51k £698.36k N/A
Gwariant - Ar godi arian N/A £0 £0 £0 N/A
Gwariant - Llywodraethu N/A £2.10k £0 £0 N/A
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A £367.39k £0 £0 N/A
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A £0 £0 £0 N/A
Gwariant - Arall N/A £0 £0 £0 N/A