ymddiriedolwyr ST MARGARET'S HOUSE
Rhif yr elusen: 1148832
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (15 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Catherine Ritman | Ymddiriedolwr | 10 July 2024 |
|
|
||||
Raluca-Simina Neagu | Ymddiriedolwr | 21 July 2023 |
|
|
||||
Lara El Gibaly | Ymddiriedolwr | 21 July 2023 |
|
|
||||
Sapna Ajwani | Ymddiriedolwr | 17 November 2022 |
|
|||||
Annie Maddock | Ymddiriedolwr | 25 August 2022 |
|
|
||||
Tracy Karkut-Law | Ymddiriedolwr | 25 November 2021 |
|
|
||||
Eugene Lowrie | Ymddiriedolwr | 25 November 2021 |
|
|
||||
Rev Brian Charles Ralph | Ymddiriedolwr | 27 May 2021 |
|
|
||||
Mana Mahil | Ymddiriedolwr | 14 November 2019 |
|
|
||||
BARBARA PERROTT | Ymddiriedolwr | 30 September 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.