Hanes ariannol ECHOES OF HOPE (YOUTH STEP -TO-SUCCESS)

Rhif yr elusen: 1149197
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £14.07k £24.11k £24.71k £25.67k £24.71k
Cyfanswm gwariant £14.07k £23.37k £23.68k £24.14k £24.01k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £3.00k
Incwm o grantiau'r llywodraeth £9.45k £14.00k £5.00k £0 £3.00k