Ridgeback Rescue

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We aim to help Rhodesian Ridgebacks in our area who have fallen on hard times. If necessary we will find new homes for those that can no longer stay with their owners and where appropriate we will educate and advise both owners and the wider public how to care for this unique breed.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
30 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anifeiliaid
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 30 Mawrth 2012: Cofrestrwyd
- M&N SUPPORT AND RESCUE (Enw gwaith)
- MIDLANDS AND NORTHERN RHODESIAN RIDGEBACK SUPPORT AND RESCUE TRUST (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lisa Edwards | Ymddiriedolwr | 08 May 2022 |
|
|
||||
Helen Crowe | Ymddiriedolwr | 08 January 2020 |
|
|
||||
Tyler Rhodes | Ymddiriedolwr | 02 December 2018 |
|
|
||||
Sheri Gray | Ymddiriedolwr | 27 October 2018 |
|
|
||||
KEVIN BLACKWELL | Ymddiriedolwr | 23 April 2013 |
|
|
||||
JULIE ROBINSON | Ymddiriedolwr | 25 March 2012 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £39.62k | £39.53k | £41.90k | £53.25k | £61.79k | |
|
Cyfanswm gwariant | £37.69k | £32.99k | £20.74k | £40.45k | £34.60k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 01 Gorffennaf 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 01 Gorffennaf 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 18 Ebrill 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 18 Ebrill 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 30 Ebrill 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 30 Ebrill 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 11 Tachwedd 2021 | 11 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 11 Tachwedd 2021 | 11 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 17 Mai 2021 | 198 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 17 Mai 2021 | 198 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 26 FEB 2012 as amended on 12 Feb 2019
Gwrthrychau elusennol
TO PROVIDE APPROPRIATE CARE, PROTECTION, TREATMENT, SECURITY AND SUPPORT FOR RHODESIAN RIDGEBACKS; TO RELIEVE SUFFERING AND DISTRESS AND WHERE NECESSARY TO FIND SUITABLE PERMANENT NEW HOMES FOR SUCH ANIMALS; AND TO EDUCATE AND ADVISE BOTH RHODESIAN RIDGEBACK OWNERS AND THE WIDER PUBLIC IN MATTERS PERTAINING TO THE HEALTH, WELFARE AND THE PREVENTION OF CRUELTY AND SUFFERING OF THESE DOGS IN THE MIDLANDS AND NORTHERN AREAS OF ENGLAND.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
49 JOHN STREET
ECKINGTON
SHEFFIELD
S21 4DU
- Ffôn:
- 01246432176
- E-bost:
- kevin@ridgebackrescue.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window