Ymddiriedolwyr SKELMANTHORPE COTTAGE HOMES
Rhif yr elusen: 502744

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (3 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sarah Thurlbeck | Ymddiriedolwr | 04 December 2024 |
|
|
||||
Helen Lindley | Ymddiriedolwr | 01 December 2022 |
|
|
||||
Kelvin Lecomber | Ymddiriedolwr | 16 November 2016 |
|
|
||||
John Stephen O'Brien | Ymddiriedolwr | 16 November 2016 |
|
|
||||
Joe Gaunt | Ymddiriedolwr | 18 November 2015 |
|
|
||||
PETER SENIOR | Ymddiriedolwr | 28 March 2011 |
|
|
||||
MARGARET DIANNE HUGHES | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DAVID IAN FIRTH | Ymddiriedolwr |
|
||||||
KATHERINE FIELD | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
STEVEN MARTYN ARTHUR WADSWORTH | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JEAN ARLENE GAUNT | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JAMES HEATH | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.