Hanes ariannol ABLE 2 ACHIEVE TRUST LTD

Rhif yr elusen: 1148173
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £323.28k £323.28k £293.03k £419.29k £381.65k
Cyfanswm gwariant £322.39k £322.39k £268.34k £459.53k £383.97k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £2.28k