Hanes ariannol PIG SHED TRUST

Rhif yr elusen: 1146739
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £768.48k £1.58m £1.28m £955.10k £925.13k
Cyfanswm gwariant £60.41k £760.53k £755.68k £866.09k £984.68k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £625.00k £1.38m £500.00k £510.00k £500.00k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £200.60k £780.01k £440.23k £343.53k
Incwm - Weithgareddau elusennol £0 £0 £768 £768 £768
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £143.48k £326 £343 £4.10k £80.83k
Incwm - Arall £0 £640 £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £58.85k £760.53k £55.05k £405.01k £76.39k
Gwariant - Ar godi arian £1.56k £0 £340.67k £387.92k £343.58k
Gwariant - Llywodraethu £0 £9.08k £20.63k £8.22k £12.13k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £64.26k
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £8.23k £7.74k £0
Gwariant - Arall £0 £0 £359.96k £73.16k £564.71k