HARROGATE AND RIPON BEEKEEPERS' ASSOCIATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Education of beekeepers, the public and interested parties in honey bee health and management. Disease control in honey bees
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
65 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Anifeiliaid
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Gogledd Swydd Gaerefrog
Llywodraethu
- 23 Tachwedd 1973: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sharon Gudgeon | Cadeirydd | 15 October 2019 |
|
|
||||
Joanna Kent | Ymddiriedolwr | 27 November 2024 |
|
|
||||
Ruth Bowen | Ymddiriedolwr | 19 October 2022 |
|
|
||||
John Binks | Ymddiriedolwr | 19 October 2022 |
|
|
||||
Simon Jon Treetops | Ymddiriedolwr | 10 December 2020 |
|
|
||||
Rev Anton Wayne Bennett | Ymddiriedolwr | 10 December 2020 |
|
|
||||
Shirley Bond | Ymddiriedolwr | 16 October 2018 |
|
|
||||
Richard Bond | Ymddiriedolwr | 16 October 2018 |
|
|
||||
Nicholas Brading | Ymddiriedolwr | 16 October 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £31.45k | £28.52k | £23.73k | £22.93k | £27.07k | |
|
Cyfanswm gwariant | £25.19k | £19.80k | £15.64k | £26.05k | £29.29k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 02 Gorffennaf 2024 | 2 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 02 Gorffennaf 2024 | 2 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 30 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 29 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 06 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 06 Mehefin 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 30 Mehefin 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | 30 Mehefin 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 24 OCT 1972 AS AMENDED ON 23 SEP 2004 AS AMENDED ON 15 OCT 2019 AS AMENDED ON 27 JUL 2024
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE AND FURTHER THE CRAFT OF BEEKEEPING AND TO RAISE PUBLIC AWARENESS OF THE IMPORTANCE OF POLLINATORS ESPECIALLY BEES.
Maes buddion
HARROGATE AND RIPON AREA
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
4 Woodnook Cottages
Hardisty Hill
Blubberhouses
OTLEY
West Yorkshire
LS21 2PQ
- Ffôn:
- 07454 725166
- E-bost:
- secretary@hrbka.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window