Ymddiriedolwyr HARROGATE AND RIPON BEEKEEPERS' ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 502757

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (2 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sharon Gudgeon | Cadeirydd | 15 October 2019 |
|
|
||||
Joanna Kent | Ymddiriedolwr | 27 November 2024 |
|
|
||||
Ruth Bowen | Ymddiriedolwr | 19 October 2022 |
|
|
||||
John Binks | Ymddiriedolwr | 19 October 2022 |
|
|
||||
Simon Jon Treetops | Ymddiriedolwr | 10 December 2020 |
|
|
||||
Rev Anton Wayne Bennett | Ymddiriedolwr | 10 December 2020 |
|
|
||||
Shirley Bond | Ymddiriedolwr | 16 October 2018 |
|
|
||||
Richard Bond | Ymddiriedolwr | 16 October 2018 |
|
|
||||
Nicholas Brading | Ymddiriedolwr | 16 October 2018 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.