Hanes ariannol DRUGSCIENCE LTD

Rhif yr elusen: 1150449
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £672.18k £621.63k £998.77k £915.58k £704.90k
Cyfanswm gwariant £453.71k £552.33k £691.97k £706.74k £568.28k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £665.58k £600.19k £989.08k £516.11k £401.62k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £6.60k £21.44k £9.69k £399.47k £303.28k
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Arall £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £347.01k £449.42k £556.37k £585.39k £414.85k
Gwariant - Ar godi arian £106.70k £102.91k £135.60k £121.34k £153.43k
Gwariant - Llywodraethu £0 £12.12k £10.74k £14.57k £30.89k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0