THE MARRIAGE FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Conducting and publishing research into couple relationships; raising awareness of the risks of unstable relationships; addressing myths and misperceptions which hinder the formation of more stable relationships; promoting improved access to relationships education; working with existing providers of couple relationship support to enable their work to have greater impact;
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
5 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 18 Ionawr 2024: y derbyniwyd cronfeydd gan 1101587 FAMILY MATTERS INSTITUTE
- 11 Ionawr 2013: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIR PAUL JAMES DUKE COLERIDGE KT. | Cadeirydd | 05 April 2012 |
|
|||||||
Lady Elinor Kaitrin Bailey | Ymddiriedolwr | 21 June 2023 |
|
|
||||||
Alice Evelina Coleridge | Ymddiriedolwr | 07 December 2021 |
|
|
||||||
Jonathan Edgar Taylor-Cummings | Ymddiriedolwr | 07 December 2021 |
|
|||||||
Dr Andrea Maria Taylor-Cummings | Ymddiriedolwr | 07 December 2021 |
|
|||||||
Pamela Caroline Neild Collis | Ymddiriedolwr | 23 May 2017 |
|
|
||||||
WILLIAM PAUL HUGH DUKE COLERIDGE | Ymddiriedolwr | 05 April 2012 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £87.18k | £75.84k | £100.94k | £94.79k | £98.29k | |
|
Cyfanswm gwariant | £90.17k | £71.05k | £94.40k | £100.98k | £92.51k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 27 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 27 Mehefin 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 11 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 11 Mehefin 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 17 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 17 Mehefin 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 22 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 22 Mehefin 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 29 Mehefin 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | 29 Mehefin 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 22 MAR 2012 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 11/01/2013
Gwrthrychau elusennol
1. TO SAFEGUARD AND PROTECT THE PHYSICAL AND MENTAL HEALTH OF ADULTS AND CHILDREN, AND TO PREVENT HARDSHIP POVERTY AND DISTRESS, BY RAISING AWARENESS OF THE MEANS BY WHICH SUCCESSFUL RELATIONSHIPS (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO MARRIED RELATIONSHIPS) CAN BE DEVELOPED AND STRENGTHENED AND THE BREAKDOWN OF RELATIONSHIPS AVOIDED. 2. TO PROMOTE RESEARCH INTO ALL ASPECTS OF THE ESTABLISHMENT, MAINTENANCE AND DEVELOPMENT OF SUCCESSFUL RELATIONSHIPS (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO MARRIED RELATIONSHIPS) AND TO PUBLISH THE USEFUL RESULTS THEREOF 3. TO PROMOTE THE EFFECTIVENESS AND EFFICIENCY OF CHARITIES CONCERNED WITH THE CREATION AND MAINTENANCE OF SUCCESSFUL RELATIONSHIPS (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO MARRIED RELATIONSHIPS), FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC, IN PARTICULAR, BUT NOT EXCLUSIVELY, BY ORGANISING CONFERENCES AND DISSEMINATING THE RESULTS OF RELEVANT RESEARCH.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
PO Box 3014
ROMFORD
RM7 1TX
- Ffôn:
- 07790947349
- E-bost:
- info@marriagefoundation.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window