HEREFORD ISLAMIC SOCIETY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Raising finances to purchase a community centre.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Pobl

10 Ymddiriedolwyr
5 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Gweithgareddau Crefyddol
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Swydd Henffordd
Llywodraethu
- 28 Awst 2012: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZACK PANDOR | Cadeirydd | 27 August 2012 |
|
|
||||
Imon Ahmed | Ymddiriedolwr | 31 October 2022 |
|
|
||||
Foyes Ahmed | Ymddiriedolwr | 31 October 2022 |
|
|
||||
Abdul Kadir Shomshu | Ymddiriedolwr | 31 October 2022 |
|
|
||||
Mazhar Hussain | Ymddiriedolwr | 31 October 2022 |
|
|
||||
Dr MUHAMMAD SHAHID ALI SAHU | Ymddiriedolwr | 30 October 2022 |
|
|||||
Dr Tahir Rafiq | Ymddiriedolwr | 30 October 2022 |
|
|
||||
Joynal Abaden | Ymddiriedolwr | 01 August 2019 |
|
|
||||
ISSAM BAIRKDAR | Ymddiriedolwr | 27 August 2012 |
|
|
||||
ISRAK ALI | Ymddiriedolwr | 27 August 2012 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £89.74k | £19.18k | £10.42k | £11.10k | £10.83k | |
|
Cyfanswm gwariant | £198.07k | £35.62k | £10.91k | £10.57k | £7.27k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 09 Gorffennaf 2024 | 9 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 24 Ebrill 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 24 Hydref 2022 | 116 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 17 Medi 2021 | 79 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 17 Medi 2021 | 444 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | 17 Medi 2021 | 444 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 19 FEB 2012
Gwrthrychau elusennol
THE ADVANCEMENT OF THE ISLAMIC RELIGION IN HEREFORDSHIRE BY: * PROVIDING FACILITIES FOR PRAYER, RELIGIOUS SERVICES AND COMMUNITY ACTIVITIES * PROVIDING OTHER SUCH SERVICES TO THE ISLAMIC COMMUNITY AS NEEDED THE PROMOTION OF RELIGIOUS HARMONY FOR THE PUBLIC BENEFIT BY FOSTERING BETTER RELATIONS BETWEEN MUSLIMS AND NON-MUSLIM COMMUNITIES. FOR SUCH OTHER CHARITABLE PURPOSES ACCORDING TO THE LAW OF ENGLAND AND WALES AS MAY FROM TIME TO TIME ARISE AND THAT THE TRUSTEES SHALL DETERMINE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
5 MORTIMER ROAD
HEREFORD
HR4 9SP
- Ffôn:
- +447894350027
- E-bost:
- H.I.S.786@HOTMAIL.COM
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window