Hanes ariannol THE4CS - CLIMATE CHANGE COMMUNITY CHAMPIONS

Rhif yr elusen: 1148866
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/05/2014 31/05/2015 31/05/2016 31/05/2017 31/05/2018
Cyfanswm Incwm Gros £12.37k £27.99k £34.70k £30.53k £5.54k
Cyfanswm gwariant £7.17k £27.11k £41.33k £16.91k £20.60k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A £0 £0 £0 N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £0 £0 £0 N/A