COMMUNITY FAMILY CARE
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Community Family Care delivers services to children and their families who are considered at risk or vulnerable. Services include direct support to individuals and families that reduces disadvantage, enable individuals and families to have a better quality of life, improve life chances and general well being, and training and assessment services commissioned by Local Authorities and NHS Trusts.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2018
Cyfanswm incwm:
£2,094,798
Roddion a chymynroddion | £55.42k | |
Weithgareddau elusennol | £2.03m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £1.43k | |
Buddsoddiadau | £3.44k | |
Arall | £5.46k |
Cyfanswm gwariant:
£2,083,957
Codi arian | £0 | |
Weithgareddau elusennol | £2.08m | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £2,029,035 o 3 gontract(au) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £0 | |
Gwariant elusennol | £2.08m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £10.84k |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Plant/pobl Ifanc
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Gwasanaethau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 15 Chwefror 2020: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1084124 COMMUNITY FOSTER CARE
- 13 Rhagfyr 2012: Cofrestrwyd
- 15 Chwefror 2020: Tynnwyd (WEDI UNO)
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2014 | 31/03/2015 | 31/03/2016 | 31/03/2017 | 31/03/2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.88m | £1.93m | £1.96m | £2.21m | £2.09m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.99m | £1.98m | £2.05m | £2.26m | £2.08m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £1.92m | £55.10k | £2.20m | £2.03m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £2.72k | £1.84k | £946 | £871 | £55.42k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £3.19k | £3.00k | £1.43k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.87m | £1.92m | £1.95m | £2.20m | £2.03m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.30k | £978 | £961 | £844 | £3.44k | |
|
Incwm - Arall | £13.28k | £4.29k | £5.12k | £2.46k | £5.46k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.65m | £1.96m | £2.05m | £2.26m | £2.08m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £26.08k | £18.50k | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £312.29k | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2014 | 31/03/2015 | 31/03/2016 | 31/03/2017 | 31/03/2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £7.57k | £9.60k | £6.78k | £6.81k | £4.45k | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £100.82k | £0 | £0 | £0 | £10.00k | |
|
Cyfanswm asedau | £548.26k | £597.19k | £541.85k | £574.07k | £527.35k | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £67.57k | £66.74k | £98.10k | £182.50k | £132.58k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2019 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2019 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2018 | 26 Chwefror 2019 | 26 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2018 | 21 Rhagfyr 2018 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2017 | 18 Ionawr 2018 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2017 | 14 Rhagfyr 2017 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2016 | 23 Ionawr 2017 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2016 | 21 Hydref 2016 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 22 FEB 2012 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 03/12/2012
Gwrthrychau elusennol
1)TO PROMOTE AND PROTECT THE GOOD HEALTH OF CHILDREN, YOUNG PEOPLE, ADULTS AND THEIR FAMILIES WHO ARE IN NEED OR WHO ARE SOCIALLY AND ECONOMICALLY DISADVANTAGED IN ANY WAY AND IN PARTICULAR THOSE WHO HAVE BEEN IN THE CARE OF OR ACCOMMODATED BY A LOCAL AUTHORITY BY:- A)PROVIDING A TRAINING, SUPPORT AND GUIDANCE; B)PROVIDING THEM WITH, OR OTHERWISE ASSISTANCE IN THE PROVISION OF, A PLACEMENT OR PLACEMENTS IN SUITABLE ACCOMMODATION AND PROVIDING THEM WITH, OR ASSISTING IN THE PROVISION OF, APPROPRIATE CARERS WITH THE AIM OF IMPROVING FAMILY LIFE; AND C)PROVIDING FOR THEIR EDUCATIONAL ESTABLISHMENT IN LIFE. 2)THE RELIEF OF POVERTY, AND IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY, THE ASSISTANCE OF CHILDREN AND ADULTS WHO HAVE AS CHILDREN HAVE BEEN IN LOCAL AUTHORITY CARE AND THEIR FAMILIES.
Maes buddion
NOT DEFINED
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window