Hanes ariannol ALL SAINTS PARISH CHURCH

Rhif yr elusen: 1147120
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £194.53k £207.25k £225.98k £259.47k £242.61k
Cyfanswm gwariant £188.37k £199.75k £209.87k £280.30k £224.58k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A