Ymddiriedolwyr ALL SAINTS PARISH CHURCH
Rhif yr elusen: 1147120

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
18 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
James Dowding | Ymddiriedolwr | 17 April 2024 |
|
|
||||
Lucianna Abigail Harvey | Ymddiriedolwr | 17 April 2024 |
|
|
||||
Alison Waller Davies | Ymddiriedolwr | 17 April 2024 |
|
|
||||
Linda Helen Gray | Ymddiriedolwr | 17 April 2024 |
|
|
||||
Edward Charles Patrick Crossley | Ymddiriedolwr | 26 April 2023 |
|
|
||||
Abigail Ruth Jones | Ymddiriedolwr | 26 April 2023 |
|
|
||||
Rev Christopher Kenneth Conn | Ymddiriedolwr | 01 October 2021 |
|
|
||||
Timothy Morgan | Ymddiriedolwr | 28 April 2021 |
|
|
||||
Alan Ridd | Ymddiriedolwr | 28 April 2021 |
|
|
||||
Ann White | Ymddiriedolwr | 28 April 2021 |
|
|
||||
Ian Whittle | Ymddiriedolwr | 20 July 2020 |
|
|
||||
Linde Potgieter | Ymddiriedolwr | 20 July 2020 |
|
|
||||
Michael Cooper | Ymddiriedolwr | 29 April 2020 |
|
|
||||
Nicholas Good | Ymddiriedolwr | 01 July 2017 |
|
|
||||
REVEREND CHRIS THOM | Ymddiriedolwr | 03 May 2012 |
|
|
||||
ANDREW KEMP | Ymddiriedolwr | 03 May 2012 |
|
|
||||
REVEREND STEVE PRICE | Ymddiriedolwr | 03 May 2012 |
|
|
||||
PAROCHIAL CHURCH COUNCIL | Ymddiriedolwr | 11 April 2012 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.