Hanes ariannol ROTHERHAM AND BARNSLEY MIND

Rhif yr elusen: 1147740
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £419.76k £400.56k £553.74k £677.73k £827.37k
Cyfanswm gwariant £412.86k £375.09k £471.51k £590.12k £796.38k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A £141.04k N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £26.96k £35.49k £90.09k £39.74k £51.54k
Incwm o roddion a chymynroddion N/A N/A £29.97k £95.97k £72.82k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A N/A £6.48k £5.38k £1.23k
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A N/A £515.45k £572.07k £739.57k
Incwm - Gwaddolion N/A N/A £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad N/A N/A £1.84k £4.31k £13.75k
Incwm - Arall N/A N/A £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion N/A N/A £0 £93.38k £11.34k
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A N/A £421.79k £555.48k £723.45k
Gwariant - Ar godi arian N/A N/A £49.73k £34.64k £72.93k
Gwariant - Llywodraethu N/A N/A £2.05k £0 £0
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A N/A £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A N/A £0 £0 £0
Gwariant - Arall N/A N/A £0 £0 £0