THE HEREFORDSHIRE TALKING NEWSPAPER FOR THE BLIND

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Provides news paper recordings of local news for the visually impaired and blind people of the County
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anabledd
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Darparu Gwasanaethau
- Swydd Henffordd
Llywodraethu
- 19 Ebrill 1974: Cofrestrwyd
- HEREFORDSHIRE TALKING NEWS (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laetitia Westerman | Ymddiriedolwr | 18 May 2016 |
|
|
||||
Elizabeth Chloe Manson | Ymddiriedolwr | 13 May 2015 |
|
|
||||
Dr Janet Srevens | Ymddiriedolwr | 21 May 2014 |
|
|
||||
Ruth Anne Penson | Ymddiriedolwr | 08 January 2014 |
|
|
||||
Janet Adele Bowler | Ymddiriedolwr | 08 January 2014 |
|
|
||||
Lesley Barrat | Ymddiriedolwr | 08 January 2014 |
|
|
||||
Elizabeth Margaret Wilson | Ymddiriedolwr | 08 January 2014 |
|
|
||||
GLEN CAWDEARY | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.87k | £923 | £371 | £394 | £1.80k | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.24k | £879 | £2.61k | £3.37k | £283 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 30 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 18 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 30 Mawrth 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 18 Mai 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 20 Mawrth 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
RULES OF THE ASSOCIATION ADOPTED 3 0CTOBER 1973 AND REVISED 12 DECEMBER 1973, AS AMENDED 19 APRIL 1994, AS AMENDED 9 MAY 2000 AS AMENDED ON 25 SEP 2016
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECT OF THE CHARITY IS TO RELIEVE THE BLIND, OR PARTIALLY SIGHTED, OR THOSE LABOURING UNDER SOME TEMPORARY OR PERMANENT INCAPACITY OR DISABILITY WHICH MAKES READING A STRAIN, BY THE PROVISION OF AUDIO RECORDINGS
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Mortimer House Properties
Mortimer House
Holmer Road
HEREFORD
HR4 9TA
- Ffôn:
- 01981241379
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window