Hanes ariannol DEVON YOUTH JAZZ ORCHESTRAS ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 1148112
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (268 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2019 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023
Cyfanswm Incwm Gros £23.94k £21.78k £11.11k £13.52k £19.72k
Cyfanswm gwariant £23.11k £21.49k £5.71k £10.63k £20.87k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £6.00k N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A £7.00k £8.00k